界面新聞?dòng)浾?| 曾仰琳
2023年以來,消費(fèi)金融公司“掌門人”首次迎來更迭。
近日,河南中原消費(fèi)金融股份有限公司(下稱“中原消費(fèi)金融”)完成工商信息變更,董事長(zhǎng)和法定代表人由李玉林更改為馬景鵬。這也意味著,中原消費(fèi)金融正式迎來第二任董事長(zhǎng),該公司也是2023年首家更換“掌門人”的消金公司。
界面新聞了解到,馬景鵬出任中原消費(fèi)金融的董事長(zhǎng)任職資格已于1月11日獲河南銀保監(jiān)局核準(zhǔn),此前2022年11月,馬景鵬已獲批出任該公司董事,并擔(dān)任該公司黨總支書記。此番董事長(zhǎng)變動(dòng)是由于中原消費(fèi)金融第二屆董事會(huì)換屆,屬于正常人事變動(dòng)。
公開履歷資料顯示,馬景鵬來自中原銀行,此前,曾擔(dān)任中原銀行人力資源部總經(jīng)理、會(huì)計(jì)運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理。
馬景鵬的上一任李玉林同樣來自中原銀行。據(jù)中原銀行公告披露,李玉林出生于1966年,于1989年6月完成鄭州大學(xué)金融本科教育,在銀行工作超30年。李玉林畢業(yè)后加入工商銀行,1989年7月至2000年2月先后擔(dān)任中國(guó)工商銀行河南省分行鐵路支行會(huì)計(jì)、信貸員、辦公室主任和副行長(zhǎng);2000年3月至2002年8月?lián)沃袊?guó)工商銀行河南省分行花園路支行副行長(zhǎng)。
隨后,李玉林加入招商銀行,2002年8月至2016年2月,在招商銀行鄭州分行先后擔(dān)任多個(gè)職務(wù),包括辦公室主任助理、營(yíng)業(yè)部副總經(jīng)理、二支行籌備組副總經(jīng)理、花園路支行行長(zhǎng)、公司銀行一部總經(jīng)理、行長(zhǎng)助理、行長(zhǎng)助理兼洛陽分行行長(zhǎng)、黨委委員及副行長(zhǎng);2016年3月至2016年5月升任招商銀行長(zhǎng)沙分行副行長(zhǎng)。
2016年10月,李玉林出任中原銀行副行長(zhǎng),同年12月出任中原消費(fèi)金融首任董事長(zhǎng),直至馬景鵬接棒。目前,李玉林仍為中原銀行副行長(zhǎng)兼執(zhí)行董事。
公開信息顯示,中原消費(fèi)金融成立于2016年12月,注冊(cè)資本金為20億元,其股東包括中原銀行(01216.HK)、華平亞洲金融投資有限公司和上海伊千網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司,持股比例分別為49.25%、42%和8.75%。
2022年中報(bào)顯示,截至2022年6月30日,中原消費(fèi)金融放款金額352.20億元,累計(jì)放款金額2020.98億元;報(bào)告期內(nèi),新增貸款余額48.39億元,貸款余額300.12億元,放款突破690.44萬筆,累計(jì)放款突破5740.97萬筆,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.65億元。